de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Theo
Meyer
dodis.ch/P66173
* 24.1.1937
Muttenz
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Heimatkanton
Basel-Landschaft
+
Beschäftigung
Politiker
+
Titel / Ausbildung
Dipl. Architekt ETH
Militärischer Grad
Korporal
Weitere Informationen
Elites suisses
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
5
Karriere
5x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
4.12.1995–5.12.1999
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
3.12.1990–5.12.1999
Mitglied
Nationalrat
...1992–1998
Mitglied
Nationalrat/Kommission für öffentliche Bauten
1996–1997
Präsident
Nationalrat/Kommission für öffentliche Bauten
Mitglied
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente