Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
27.9.1989–17.11.1999 | Premierminister | Tunesien/Regierung | |
24.7.1988–28.9.1989 | Justizminister | Tunesien/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
27.9.1989–17.11.1999 | Premierminister | Tunesien/Regierung | |
24.7.1988–28.9.1989 | Justizminister | Tunesien/Regierung |