Gagik Harutjunjan
dodis.ch/P66331Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
16.10.1991–6.2.1996 | Vizepräsident | Armenien/Regierung | |
22.11.1991–30.7.1992 | Premierminister | Armenien/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
16.10.1991–6.2.1996 | Vizepräsident | Armenien/Regierung | |
22.11.1991–30.7.1992 | Premierminister | Armenien/Regierung |