Jacques Baudin
dodis.ch/P66489Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.7.1998–3.4.2000 | Aussenminister | Senegal/Regierung | |
2.6.1993–3.7.1998 | Justizminister | Senegal/Regierung | |
7.3.1990–1.6.1993 | Umweltminister | Senegal/Regierung |