Haradanahalli Doddegowda Deve Gowda
dodis.ch/P66550Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
23.9.1996–2.3.1998 | Mitglied | Indien/Parlament | |
1.6.1996–21.4.1997 | Premierminister | Indien/Regierung | |
21.6.1991–17.1.1993 | Umweltminister | Indien/Regierung |