Alberto Borea
dodis.ch/P66591Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
...1992... | Mitglied | Peru/Christliche Volkspartei | |
27.7.1990–5.4.1992 | Mitglied | Peru/Parlament | |
27.7.1985–26.7.1990 | Abgeordneter | Peru/Parlament |