Thorsteinn Palsson
dodis.ch/P66626Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
30.4.1991–11.5.1999 | Minister | Island/Ministerium für Fischerei und Landwirtschaft | |
8.7.1987–28.9.1988 | Premierminister | Island/Regierung |