de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Christoph
Eymann
dodis.ch/P66630
* 15.1.1951
Basel
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
+
Beschäftigung
Politiker
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
•
Dr. h. c.
Militärischer Grad
Hauptmann
Weitere Informationen
Elites suisses
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
119566
Alle einblenden
+
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
2015–11.2021
Mitglied
Nationalrat
30.11.2015–28.11.2021
Mitglied
Nationalrat
23.5.2019...
Präsident
Schweizerische Konferenz für öffentliche Fürsorge
2000–8.2.2017
Mitglied
Basel-Stadt/Regierungsrat
25.11.1991–16.9.2001
Mitglied
Nationalrat
...1993–16.9.2001
Mitglied
Nationalrat/Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
1984–1995
Mitglied
Basel-Stadt/Grosser Rat
Mitglied
Liberale Partei der Schweiz
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente