de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Max
Binder
dodis.ch/P66786
* 26.11.1947
Illnau-Effretikon
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Heimatkanton
Zürich (Kanton)
+
Beschäftigung
Politiker
+
Militärischer Grad
Gefreiter
Weitere Informationen
AfA
Elites suisses
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
116490
Alle einblenden
+
Funktionen
6
Karriere
6x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
4.12.1995–29.11.2015
Mitglied
Nationalrat/Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
25.11.1991–29.11.2015
Mitglied
Nationalrat
11.12.2009–4.12.2011
Präsident
Nationalrat/Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
3.12.2007–10.12.2009
Vizepräsident
Nationalrat/Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
1991–1992
Mitglied
Zürich/Kantonsrat
Mitglied
Schweizerische Volkspartei
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente