Edward Paul Brynn
dodis.ch/P66809* 1.8.1942
Geschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
DiplomatWikidata
5344720Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
3.10.1995–10.7.1998 | Botschafter | USA/Botschaft in Akkra | |
22.10.1990–17.4.1993 | Botschafter | USA/Botschaft in Ouagadougou |