Carlo Caceres
dodis.ch/P66837* 7.10.1940
Namensvariante
Cáceres Contreras Carlos • Caceres CarlosGeschlecht
männlichWikidata
5750112Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
21.10.1988–11.3.1990 | Innenminister | Militär Junta (Chile) | |
14.2.1983–22.4.1984 | Finanzminister | Militär Junta (Chile) |