Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
dodis.ch/P66870Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
28.10.2009–17.12.2013 | Ministerin | Deutschland/Justizministerium | |
18.5.1992–17.1.1996 | Justizministerin | Deutschland/Regierung |