de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Barend Willem
Biesheuvel
dodis.ch/P66907
* 5.4.1920
† 29.4.2001
Haarlem
Geschlecht
männlich
Referenzland
Niederlande
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
GND
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
471204
Funktionen
7
Karriere
7x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
6.7.1971–11.5.1973
Premierminister
Niederlande/Regierung
7.12.1972–7.3.1973
Mitglied
Niederlande/Parlament
23.2.1967–6.7.1971
Mitglied
Niederlande/Parlament
24.7.1963–5.4.1967
Minister
Niederlande/Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei
7.1966–12.1966
Vorsitzender
EWG/Ministerrat
7.3.1961–24.7.1963
Mitglied
EWG/Europäisches Parlament
6.11.1956–24.7.1963
Mitglied
Niederlande/Parlament
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente