de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Vladimír
Mečiar
dodis.ch/P67134
* 26.7.1942
Altsohl
Geschlecht
männlich
Referenzland
Slowakei
Beschäftigung
Politiker
Wikidata
316526
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
15.10.2002–12.6.2010
Mitglied
Slowakei/Parlament
2.3.1998–30.10.1998
Präsident
Slowakei/Staat
13.12.1994–30.10.1998
Premierminister
Slowakei/Regierung
16.3.1994–13.12.1994
Mitglied
Slowakei/Parlament
24.6.1992–16.3.1994
Premierminister
Slowakei/Regierung
1.1.1993–2.3.1993
Präsident
Slowakei/Staat
1991
Gründer
Slowakei/Volkspartei – Bewegung für eine demokratische Slowakei
27.6.1990–6.5.1991
Premierminister
Slowakische Sozialistische Republik/Regierung
11.1.1990–27.6.1990
Innenminister
Slowakische Sozialistische Republik/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente