Michal Kováč
dodis.ch/P67654* 5.8.1930
† 5.10.2016
Namensvariante
Kovac MichaelGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
PolitikerWikidata
356990Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
15.2.1993–2.3.1998 | Präsident | Slowakei/Staat | |
25.6.1992–31.12.1992 | Vorsitzender | Tschechoslowakei/Föderalversammlung |