Sung-Joo Han
dodis.ch/P68325Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
20.4.2003–15.2.2005 | Botschafter | Südkorea/Botschaft in Washington | |
26.2.1993–24.12.1994 | Aussenminister | Südkorea/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
20.4.2003–15.2.2005 | Botschafter | Südkorea/Botschaft in Washington | |
26.2.1993–24.12.1994 | Aussenminister | Südkorea/Regierung |