de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Johannes
Randegger
dodis.ch/P68357
* 22.3.1941
Davos
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Heimatkanton
Zürich (Kanton)
+
Beschäftigung
Politiker
+
Militärischer Grad
Oberstleutnant
Weitere Informationen
Elites suisses
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
1698211
Alle einblenden
+
Funktionen
4
Karriere
4x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
4.12.1995–8.12.2006
Mitglied
Nationalrat/Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
27.3.2002–30.11.2003
Mitglied
Nationalrat/Kommission für Rechtsfragen
6.12.1999–25.11.2001
Präsident
Nationalrat/Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
Mitglied
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente