Robert Graf
dodis.ch/P68852Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.4.1987–24.4.1989 | Wirtschaftsminister | Österreich/Regierung | |
30.3.1966–16.12.1986 | Abgeordneter | Österreich/Parlament | |
Mitglied | Österreich/Volkspartei |