Joan Majó i Cruzate
dodis.ch/P69462Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
7.7.1986–26.1.1988 | Mitglied | Spanien/Parlament | |
6.7.1985–25.7.1986 | Industrieminister | Spanien/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
7.7.1986–26.1.1988 | Mitglied | Spanien/Parlament | |
6.7.1985–25.7.1986 | Industrieminister | Spanien/Regierung |