Ernest Lluch
dodis.ch/P69510Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
15.6.1977–31.1.1989 | Mitglied | Spanien/Parlament | |
3.12.1982–25.7.1986 | Minister | Spanien/Gesundheitsministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
15.6.1977–31.1.1989 | Mitglied | Spanien/Parlament | |
3.12.1982–25.7.1986 | Minister | Spanien/Gesundheitsministerium |