Augusto Ramírez Ocampo
dodis.ch/P69542Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
21.9.1934–14.6.2011 | Minister | Kolumbien/Aussenministerium | |
29.6.1984–7.8.1986 | Aussenminister | Kolumbien/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
21.9.1934–14.6.2011 | Minister | Kolumbien/Aussenministerium | |
29.6.1984–7.8.1986 | Aussenminister | Kolumbien/Regierung |