Peter Rees
dodis.ch/P69606* 8.12.1926
† 30.11.2008
Geschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
Politiker • JuristWikidata
336515Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
18.6.1970–18.5.1987 | Mitglied | UK/Parlament | |
11.6.1983–2.9.1985 | Generalsekretär | UK/Finanzministerium | |
1981–1982... | Handelsminister | UK/Regierung |