de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Desmond
FitzGerald
dodis.ch/P69741
* 13.2.1888
Essex
† 9.4.1947
Dublin
Geschlecht
männlich
Referenzland
Irland
Beschäftigung
Politiker
Verknüpfungen zu anderen Personen
FitzGerald Garret
ist Kind von
FitzGerald Desmond
Wikidata
1200811
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1920
1922
1924
1926
1928
1930
1932
1934
1936
1938
1940
1942
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
13.3.1938–6.6.1943
Mitglied
Irland/Parlament
2.1932–7.1937
Mitglied
Irland/Parlament
23.6.1927–9.3.1932
Verteidigungsminister
Irland/Regierung
5.1921–2.1932
Mitglied
Irland/Parlament
30.8.1922–23.6.1927
Minister
Irland/Aussenministerium
26.8.1921–9.9.1922
Informationsminister
Irland/Regierung
12.1918–5.1921
Mitglied
Irland/Parlament
17.6.1919–11.2.1921
Informationsminister
Irland/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente