José Bevia Pastor
dodis.ch/P70128Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
6.4.1979–12.3.2000 | Mitglied | Spanien/Parlament | |
29.6.1993–9.1.1996 | Vizepräsident | Spanien/Parlament | |
15.6.1977–2.1.1979 | Mitglied | Spanien/Parlament |