Mohammad Siddiq Khan Kanju
dodis.ch/P70174Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
11.7.1997–12.10.1999 | Minister | Pakistan/Aussenministerium | |
10.9.1991–18.7.1993 | Minister | Pakistan/Aussenministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
11.7.1997–12.10.1999 | Minister | Pakistan/Aussenministerium | |
10.9.1991–18.7.1993 | Minister | Pakistan/Aussenministerium |