Séamus Brennan
dodis.ch/P70389Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
14.1.1993–15.12.1994 | Staatssekretär | Ireland/Department of Industry and Commerce | |
11.2.1992–12.1.1993 | Minister | Irland/Erziehungsministerium |