Max Baucus
dodis.ch/P70780* 11.12.1941
Namensvariante
Baucus MaxwellGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
Diplomat • PolitikerVerknüpfungen zu anderen Personen
Wikidata
470748Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
20.3.2014–16.1.2017 | Botschafter | USA/Botschaft in Peking | |
3.1.2001–6.2.2014 | Mitglied | USA/Senat/Finanzausschuss | |
15.12.1978–6.2.2014 | Mitglied | USA/Senat |