Jrir Novak
dodis.ch/P71084Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.1.1993–4.7.1996 | Justizminister | Tschechien/Regierung | |
24.1.1992–31.12.1992 | Justizminister | Tschechoslowakei/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.1.1993–4.7.1996 | Justizminister | Tschechien/Regierung | |
24.1.1992–31.12.1992 | Justizminister | Tschechoslowakei/Regierung |