Michael Collenette
dodis.ch/P71099Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
11.6.1997–11.12.2003 | Minister | Kanada/Transportministerium | |
4.11.1993–4.10.1996 | Minister | Kanada/Verteidigungsministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
11.6.1997–11.12.2003 | Minister | Kanada/Transportministerium | |
4.11.1993–4.10.1996 | Minister | Kanada/Verteidigungsministerium |