Michalakis Michaelides
dodis.ch/P71208Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
12.11.1997–27.2.1998 | Handelsminister | Zypern/Regierung | |
7.1.1985–27.2.1988 | Handelsminister | Zypern/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
12.11.1997–27.2.1998 | Handelsminister | Zypern/Regierung | |
7.1.1985–27.2.1988 | Handelsminister | Zypern/Regierung |