de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Kim Christian
Beazley
dodis.ch/P71623
* 14.12.1948
Geschlecht
männlich
Referenzland
Australien
Beschäftigung
Politiker
•
Diplomat
Verknüpfungen zu anderen Personen
ist Kind von
Beazley Kim Edward
Wikidata
304561
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
17.2.2010–22.1.2016
Botschafter
Australien/Botschaft in Washington
18.10.1980–24.11.2007
Mitglied
Australien/Parlament
28.1.2005–4.12.2006
Präsident
Australien/Arbeiterpartei
19.3.1996–22.11.2001
Präsident
Australien/Arbeiterpartei
20.6.1995–11.3.1996
Stellvertretender Ministerpräsident
Australien/Regierung
23.12.1993–11.3.1996
Minister
Australien/Schatzamt
27.12.1991–23.12.1993
Minister
Australien/Bildungsministerium
4.4.1990–27.12.1991
Verkehrsminister
Australien/Regierung
13.12.1984–4.4.1990
Minister
Australien/Verteidigungsministerium
11.3.1983–13.12.1984
Verkehrsminister
Australien/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente