Otto Jelinek
dodis.ch/P72399Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
8.2013... | Botschafter | Kanada/Botschaft in Prag | |
30.10.1972–25.10.1993 | Mitglied | Kanada/Parlament | |
30.1.1989–24.6.1993 | Minister | Kanada/Regierung |