Frank Oberle Sr.
dodis.ch/P72400Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
30.10.1972–25.10.1993 | Mitglied | Kanada/Parlament | |
23.2.1990–24.6.1993 | Energieminister | Kanada/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
30.10.1972–25.10.1993 | Mitglied | Kanada/Parlament | |
23.2.1990–24.6.1993 | Energieminister | Kanada/Regierung |