Wiktor Michailowitsch Tschebrikow
dodis.ch/P72880Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
23.4.1985–20.9.1989 | Mitglied | UdSSR/Politbüro des ZK der KP | |
17.12.1982–1.10.1988 | Chef | KGB |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
23.4.1985–20.9.1989 | Mitglied | UdSSR/Politbüro des ZK der KP | |
17.12.1982–1.10.1988 | Chef | KGB |