Madhav Kumar Nepal
dodis.ch/P73687Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
25.5.2009–6.2.2011 | Premierminister | Nepal/Regierung | |
30.11.1994–12.9.1995 | Minister | Nepal/Aussenministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
25.5.2009–6.2.2011 | Premierminister | Nepal/Regierung | |
30.11.1994–12.9.1995 | Minister | Nepal/Aussenministerium |