Jaime Ortega
dodis.ch/P73769* 18.10.1936
† 26.7.2019
Namensvariante
Ortega y Alamino Jaime LucasGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
KardinalWikidata
426613Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
26.11.1994–26.4.2016 | Kardinal | Katholische Kirche | |
21.11.1981–26.4.2016 | Erzbischof | Havanna/Stadt |