Gudmund Hernes
dodis.ch/P73775* 25.3.1941
Geschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
PolitikerTitel / Ausbildung
Prof.Verknüpfungen zu anderen Personen
ist verheiratet mit Wikidata
1769728Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
22.12.1995–17.10.1997 | Minister | Norwegen/Sozialministerium | |
3.11.1990–22.12.1995 | Bildungsminister | Norwegen/Regierung | |
1993–1994 | Vorsitzender | EUREKA (E!) |