de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Jurij Iwanowytsch
Jechanurow
dodis.ch/P74132
* 23.8.1948
+
Namensvariante
Yekhanurov Yuriy Ivanovych
•
Iekhanourov Iouriy Ivanovytch
•
Jechanurov Jurij Ivanovyč
•
Yekhanourov Iouriï Ivanovitch
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Ukraine
Beschäftigung
Politiker
Wikidata
311116
Alle einblenden
+
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
18.12.2007–5.6.2009
Minister
Ukraine/Verteidigungsministerium
23.11.2007–19.12.2007
Abgeordneter
Ukraine/Parlament
25.5.2006–8.6.2007
Abgeordneter
Ukraine/Parlament
8.9.2005–4.8.2006
Premierminister
Ukraine/Regierung
14.5.2002–23.6.2005
Abgeordneter
Ukraine/Parlament
12.5.1998–22.2.2000
Abgeordneter
Ukraine/Parlament
1994–1997
Direktor
Ukraine/Fonds für Staatseigentum
26.2.1997–25.7.1997
Minister
Ukraine/Wirtschaftsministerium
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente