Ignacio Pichardo Pagaza
dodis.ch/P74260* 13.11.1935
† 14.4.2020
Namensvariante
Pichardo Pagaza José IgnacioGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
PolitikerWikidata
2727422Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.12.1994–29.12.1995 | Energieminister | Mexiko/Regierung | |
13.5.1994–30.11.1994 | Präsident | Mexiko/Partido Revolucionario Institucional |