Valeriu Bobuțac
dodis.ch/P74285Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
9.11.2001–27.6.2002 | Stellvertretender Aussenminister | Moldawien/Regierung | |
5.4.1994–24.1.1997 | Minister | Moldawien/Wirtschaftsministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
9.11.2001–27.6.2002 | Stellvertretender Aussenminister | Moldawien/Regierung | |
5.4.1994–24.1.1997 | Minister | Moldawien/Wirtschaftsministerium |