Fernando Nogueira
dodis.ch/P74487Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
19.2.1995–31.3.1996 | Präsident | Portugal/Sozialdemokratische Partei | |
5.3.1990–16.3.1995 | Minister | Portugal/Verteidigungsministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
19.2.1995–31.3.1996 | Präsident | Portugal/Sozialdemokratische Partei | |
5.3.1990–16.3.1995 | Minister | Portugal/Verteidigungsministerium |