Kasdi Merbah
dodis.ch/P75613Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
5.11.1988–9.9.1989 | Premierminister | Algerien/Regierung | |
15.2.1988–9.11.1988 | Minister | Algerien/Gesundheitsministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
5.11.1988–9.9.1989 | Premierminister | Algerien/Regierung | |
15.2.1988–9.11.1988 | Minister | Algerien/Gesundheitsministerium |