de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
René
Mayer
dodis.ch/P8040
* 1895
† 1972
Geschlecht
Geschlecht
Weitere Informationen
GND
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q382070
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
...1962...
Mitglied
Institut Atlantique
6.1955-12.1957
Präsident
EGKS/Hohe Behörde
7.1.1953-21.5.1953
Premierminister
Frankreich/Regierung
8.8.1951-8.1.1952
Wirtschaftsminister
Frankreich/Ministerium für nationale Wirtschaft
11.7.1950-28.2.1951
Justizminister
Frankreich/Justizministerium
30.6.1950-4.7.1950
Justizminister
Frankreich/Justizministerium
28.10.1949-24.6.1950
Justizminister
Frankreich/Justizministerium
27.7.1948-27.8.1948
Verteidigungsminister
Frankreich/Verteidigungsministerium
24.11.1947-19.7.1948
Finanzminister
Frankreich/Finanz- und Wirtschaftsministerium
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente