de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Ernst
Reinhard
dodis.ch/P834
* 20.1.1889
Bern
† 18.6.1947
Bern
Geschlecht
männlich
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Mitglied
Nationalrat/Kommission für das Abkommen von Washington
Mitglied
Bundesversammlung/Sozialdemokratische Fraktion
1968.....
Schweizerischer Delegierter
WBG/Internationales Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten
5.6.1946-22.9.1947
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
12.1931-6.1947
Mitglied
Nationalrat
5.6.1940-9.6.1944
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
1919-1936
Präsident
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
6.1921-12.1928
Mitglied
Nationalrat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente