Leland Harrison
dodis.ch/P90* 25.4.1883
† 6.6.1951
Namensvariante
Harrison LeylandGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
DiplomatFunktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
10.9.1937-14.10.1947 | Minister | USA/Gesandtschaft in Bern | |
31.5.1927-11.11.1929 | Minister | USA/Botschaft in Stockholm |