de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Ernst
Speiser
dodis.ch/P954
* 6.6.1889
Basel
† 9.1.1962
Zollikon
+
Namensvariante
Speiser Ernest
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
•
Industrieller
Verknüpfungen zu anderen Personen
ist Kind von
Speiser Paul
•
ist Geschwister von
Speiser Andreas
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
HFLS
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
1360248
Alle einblenden
+
Funktionen
22
Karriere
22x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Mitglied
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz
Mitglied
Beratende Kommission zur Überwachung der Ein- und Ausfuhr
Mitglied
Schweizer Delegation bei der OECD
Mitglied
Nationalrat/Kommission für das Abkommen von Washington
Mitglied
Schweizer Spende
6.1948-12.1961
Mitglied
Ständerat
11.6.1958-18.12.1961
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
20.12.1950-18.12.1961
Mitglied
Ständerat/Zolltarifkommission
1951-1959
Mitglied
Vorort
1947-1959
Präsident
Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller
1938-1955
Direktor
Brown, Boveri & Cie.
19.12.1951-21.12.1954
Präsident
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
9.12.1948-21.12.1954
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
13.12.1951-1952
Präsident
Ständerat
1950...
Mitglied
Schweizerische Koordinationskommission für die technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern
12.1943-06.1948
Mitglied
Bundesversammlung/Radikal-demokratische Fraktion
27.3.1945-9.6.1948
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
26.8.1946-5.3.1948
Schweizerischer Delegierter
Abkommen von Washington/Gemischte Kommission
3.9.1946...
Mitglied
Abkommen von Washington/Aufsichtskommission
10.1941–5.1946
Chef
Kriegs-Industrie- und Arbeitsamt
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente