de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Kolumbien/Staat
dodis.ch/R1119
Kolumbien/Staat
Kolumbien/Staat
Colombie/État
Colombia/Stato
Sitz
Bogotá
Referenzland
Bogotá
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Kolumbien/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
21
Karriere
21x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
Bildungsminister
Bildungsminister
Aussenminister
Aussenminister
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
1994-1998
Präsident
Samper Ernesto
7.8.1990-7.8.1994
Präsident
Gaviria Trujillo César Augusto
1990-1991
Präsident
Samper Ernesto
7.8.1986–7.8.1990
Präsident
Barco Virgilio
7.8.1982–7.8.1986
Präsident
Betancur Belisario
4.6.1978-31.5.1982
Präsident
Turbay Ayala Julio César
1974-1978
Aussenminister
Liévano Aguirre Indalecio
7.8.1974-7.8.1978
Präsident
López Michelsen Alfonso
7.8.1970-7.8.1974
Präsident
Pastrana Borrero Misael Eduardo
1970-1972
Bildungsminister
Galan Sarmiento Luis Carlos
7.8.1966-7.8.1970
Präsident
Lleras Restrepo Carlos
7.8.1962-7.8.1965
Präsident
León Valencia Guillermo
7.8.1958-7.8.1962
Präsident
Camargo Lleras
13.6.1953-10.5.1957
Präsident
Rojas Pinilla Gustavo
5.11.1951-15.6.1953
Präsident
Urdaneta Arbeláez Roberto
7.8.1950-13.6.1953
Präsident
Gómez Laureano
7.8.1945-7.8.1946
Präsident
Camargo Lleras
7.8.1942-7.8.1945
Präsident
López Pumarejo Alfonso
7.8.1938-7.8.1942
Präsident
Santos Eduardo Santos
11.11.1921–7.8.1922
Präsident
Holguín Jorge
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente