Indien/Botschaft in Kathmandu
dodis.ch/R17174Namensvariante
3Datum | Name | |
---|---|---|
Indien/Botschaft in Kathmandu |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
20.2.1990-2.1.1991 | Botschafter | Sinha Srinivas Kumar | |
1.2.1960-19.5.1964 | Botschafter | Dayal Harishwar |