de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Ungarn/Staat
dodis.ch/R182
Ungarn/Staat
Hungary/State
Hongrie/Etat
Ungheria/Stato
Sitz
Budapest
Referenzland
Budapest
Namensvariante
5
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Ungarn/Staat
Ungarische Volksrepublik
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
20
Karriere
20x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Staatschef
Staatschef
Präsident
Präsident
Premierminister
Premierminister
Parlamentspräsident
Parlamentspräsident
König
König
Verweser
Verweser
Stellvertretender Aussenminister
Stellvertretender Aussenminister
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
23.10.1989-1.5.1990
Präsident
Szueroes Matyas
14.4.1967–25.6.1987
Präsident
Losonczi Pál
...1985...
Stellvertretender Aussenminister
Bényi József
14.8.1952-14.4.1967
Premierminister
Dobi Istvan
8.6.1949-14.8.1952
Premierminister
Dobi Istvan
24.4.1950-14.8.1952
Präsident
Ronai Alexander
...1950...
Parlamentspräsident
Drahos Lajos
2.8.1948-24.1.1950
Präsident
Szakasits Arpad
2.1946-30.12.1948
Staatschef
Tildy Zoltán
7.12.1944-1.3.1945
Premierminister
Radescu Nicolae
4.11.1944...
Staatschef
Szálasi Ferenc
1.3.1920–15.10.1944
Verweser
Horthy Miklós
16.11.1918-21.5.1919
Präsident
Károlyi Mihály
22.11.1916-16.11.1918
König
(Österreich-Ungarn) Karl I. von
21.11.1916–11.11.1918
König
Habsburg Zita von
28.6.1914-22.11.1916
König
(Österreich-Ungarn) Karl I. von
24.4.1854–10.9.1898
König
(Österreich-Ungarn) Elisabeth von
24.4.1854-10.9.1898
König
Österreich-Ungarn Franz Josef I. von
20.10.1740–29.11.1780
König
(Österreich) Maria-Theresia von
1458-1490
König
Mathias I.
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente