de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Mali/Regierung
dodis.ch/R18648
Mali/Regierung
Mali/Regierung
Mali/Gouvernement
Mali/Governo
Typologie
Staatliche Organisation / Exekutive
Sitz
Bamako
Referenzland
Bamako
Kommentare
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Mali/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
29
Karriere
29x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
«
1
2
»
Premierminister
Premierminister
Finanzminister
Finanzminister
Aussenminister
Aussenminister
Staatsminister
Staatsminister
Landwirtschaftsminister
Landwirtschaftsminister
Minister
Minister
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
2002–2004
Finanzminister
Touré Bassary
1994–2000
Premierminister
Keita Ibrahim Boubacar
1994–1995
Justizminister
Diarra Boubacar Gaoussou
1991–1992
Finanzminister
Touré Bassary
2.4.1991–9.6.1992
Premierminister
Sako Soumana
1984-1988
Justizminister
Cissoko Django
6.6.1986–6.6.1988
Premierminister
Dembélé Mamadou
...1986-2.1988
Landwirtschaftsminister
Ongoiba Issa
2.1988...
Landwirtschaftsminister
Ongoiba Issa
1978-1987
Minister
Ahmed Mohamed Ag Hamani
1978-1986
Aussenminister
Béye Alioune Blondin
1982-1985
Landwirtschaftsminister
Ongoiba Issa
...1985...
Staatsminister
Baba Diarra Amadou
...1985...
Minister
Diabaté Django
...1985...
Minister
Coulibaly Oumar
1980
Minister
Diarra Thierno
1980
Minister
Ly Sekou
1980
Minister
N'daw Robert Tiebile
...1980...
Stabschef
Kanouté Ismaila
...1980...
Minister
Tiébilé N'Daw Robert
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente